Wissenschaftlicher Werdegang
Hier werden alle Informationen zum Lebenslauf eingepflegt.
Wissenschaftlicher Werdegang
seit 1.6.2019
Stellv. Verbundkoordinatorin und Teilprojektleiterin BMBF-Verbundforschungsprojekt "SUSKULT: Entwicklung eines nachhaltigen Kultivierungssystems für Nahrungsmittel resilienter Metropolregionen, Teilprojekt F", 2019-2024, Förderinstitution: Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF Förderkennzeichen: 031B0728F
1.8.2017 – 15.1.2021
Projektleiterin BMBF-Projekt "TANNRE: The Transformation Potential of Inter-institutional Arrangements and the Norm of Sustainability in the Global Regime Complex for Food", 2017-2021, Förderinstitution: Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF Förderkennzeichen: 031B0229
1.4.2015 – 30.9.2016
Vertretungsprofessorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrbereich Internationale Politik
seit 16.3.2014
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Lehrstuhl für Internationale Beziehungen
7.3.2013 – 15.3.2014
Elternzeit
11.4.2011
Promotion zur Dr. rer. pol. an der Technischen Universität Darmstadt (magna cum laude)
1.11.2008 - 15.3.2014
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FernUniversität in Hagen, Lehrstuhl für Internationale Politik
1.11.2005 - 30.10.2008
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Darmstadt, Projekt "Unternehmen als Normunternehmer? Möglichkeiten und Grenzen privatwirtschaftlicher Selbstregulierung im Rahmen von Global Governance", Förderinstitution: Deutsche Forschungsgemeinschaft (Prof. Dr. Klaus Dieter Wolf)
25.8.2005
Magistra Artium im Fach Politikwissenschaft, Technische Universität Darmstadt (mit Auszeichnung)
30.9.1999 - 25.8.2005
Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Rechtswissenschaften, Technische Universität Darmstadt
Gutachtertätigkeit
Agronomy
Ambio - A Journal of Environment and Society
Australasian Journal of Environmental Management (AJEM)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Energies
European Policy Analysis (EPA)
Globalization and Health
International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)
Journal of Comparative Policy Analysis (JCPA)
Journal of Environmental Policy & Planning
Journal of Environmental Management (JEMA)
Politics and Governance
Public Administration (PA)
Regulation & Governance
Sustainability
Sustainability: Science, Practice and Policy
Zeitschrift für Internationale Beziehungen (ZIB)
Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur (ZEvA)
Funktionen
Sprecherin der Sektion „Normen und Wandel in der Weltpolitik“, Gießener Graduiertenzentrum Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (GGS), Justus-Liebig-Universität Gießen (seit 27.11.2023)
Mitglied im Zentrum für Nachhaltge Ernährungssysteme (ZNE), Justus-Liebig-Universität Gießen (seit 13.03.2023)
Chair Steering Committee des Research Network "Food Policy and Governance" beim European Consortium for Political Research (ECPR) (seit 15.1.2020)
Sprecherin des Arbeitskreises "Umweltpolitik und Global Change" der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) (seit 27.9.2018)
Official Representative (OR) der Justus-Liebig-Universität Gießen beim European Consortium for Political Research (ECPR) (seit 1.10.2017)
Senior Scientist am Zentrum für internationale Entwicklungs- und Umweltforschung (ZEU), Justus-Liebig-Universität Gießen (seit 15.11.2016)
gewähltes Mitglied im Direktorium des Instituts für Politikwissenschaft, Vertreterin der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen, Justus-Liebig-Universität Gießen (1.10.2017 - 30.9.2019)
Mitglied im Lenkungsgremium des Masterstudiengangs "Internationale Beziehungen", Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Potsdam (1.10.2015 - 30.9.2016)
Mitglied im Rat der "Berlin Graduate School of Social Sciences" (BGSS), Humboldt-Universität zu Berlin (1.10.2015 - 30.9.2016)
Mitglied im Gießener Graduiertenzentrum Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, Sektion "Normen und Wandel in der Weltpolitik", Justus-Liebig-Universität Gießen (seit 2015)
gewähltes Mitglied im Fakultätsrat der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften der FernUniversität in Hagen, Vertreterin der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen (1.4.2012 - 15.3.2014)
Mitglied in der Arbeitsgruppe "Didaktik in der Fernlehre", Institut für Politikwissenschaft, FernUniversität in Hagen (1.10.2010 - 31.12.2012)
gewähltes Mitglied in der Studiengangskommission des Bachelorstudiengangs "Politik- und Verwaltungswissenschaft", FernUniversität in Hagen, Vertreterin der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen (stellvertretendes Mitglied) (1.4.2010 - 31.3.2012)
Mitgliedschaften
Research Network "Food Policy and Governance" | European Consortium for Political Research (ECPR)
International Comparative Policy Analysis Forum (ICPA)
International Political Science Association (IPSA)
International Public Policy Association (IPPA)
Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW)
International Research Network "Limits to Growth Revised"
Zentrum für internationale Entwicklungs- und Umweltforschung (ZEU) | Justus-Liebig-Universität Gießen
Gießener Graduiertenzentrum Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (GGS) | Justus-Liebig-Universität Gießen